人民网北京10月24日电 据《江西日报》报道,10月23日,江西省第十三届人民代表大会第二次会议在南昌举行。大会无记名投票方式,补选刘奇为省十三届人大常委会主任、易炼红为省人民政府省长。选举结束后,新当选的省十三届人大常委会主任刘奇、省人民政府省长易炼红分别进行宪法宣誓,并作讲话。
据人民网地方领导资料库信息,2018年3月,时任江西省委书记、省人大常委会主任的鹿心社调任广西壮族自治区党委书记后,时任江西省省长刘奇接任江西省委书记。2018年7月,时任辽宁省委副书记、沈阳市委书记的易炼红调任江西省委副书记,并于8月代理省长职务。
刘奇同志简历
刘奇,男,汉族,1957年9月出生,山东沂水人,1976年10月加入中国共产党,1974年3月参加工作,在职研究生学历,经济学博士学位,高级工程师。
1974.03浙江省武义县桃溪滩乡公社知青
1977.03浙江大学化工系高分子化工专业学习
1980.03浙江省衢州化学工业公司电化厂调度员、调度室副主任、烧碱车间副主任,电化厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记
1992.01浙江化工厂副厂长兼浙江善高化学有限公司总经理
1996.01浙江省石油化学工业厅副厅长、党组成员
1996.08浙江省石油化学工业厅副厅长、党组副书记
(1994.09-1996.12省委党校领导干部研究生班政治经济学专业学习)
1997.04浙江省计划与经济委员会副主任、党委委员
1997.09浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委委员
1998.07浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委书记,衢州市委常委
1998.09浙江省巨化集团公司董事长、党委书记、总经理,衢州市委常委
2000.02浙江省巨化集团公司董事长、党委书记,衢州市委常委(其间:2002.03-2003.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2003.02浙江省温州市委副书记,市政府代市长
2003.05浙江省温州市委副书记,市政府市长
2006.03浙江省发展和改革委员会主任、党组书记
(2003.03-2006.11西安交通大学应用经济学专业在职研究生学习,获经济学博士学位)
2008.01浙江省人大常委会副主任
2008.04浙江省人大常委会副主任、省总工会主席
2011.01浙江省宁波市委副书记,市政府代市长
2011.02浙江省宁波市委副书记,市政府市长
2013.04浙江省委常委、宁波市委书记
2016.02江西省委副书记、省委党校校长
2016.07江西省委副书记,省政府副省长、代省长、党组书记,省委党校校长
2016.09江西省委副书记,省政府省长、党组书记,省委党校校长
2016.11江西省委副书记,省政府省长、党组书记
2018.03江西省委书记,省政府省长、党组书记
2018.08江西省委书记
2018.10江西省委书记、省人大常委会主任
第十九届中央委员。
(人民网资料截至2018年10月)
易炼红同志简历
易炼红,男,汉族,1959年9月出生,湖南涟源人,1976年8月参加工作,1985年6月入党,研究生学历,经济学硕士学位,教授。
1976.08湖南省涟源县桂花乡知青
1978.09湖南师范学院政治系学习,获经济学学士学位
1982.07湖南省邵阳基础大学教师
1984.08陕西师范大学政治教育系政治经济学专业研究生学习,获经济学硕士学位
1987.07湖南省委党校经济学教研室教师(其间:1990.02-1990.12挂职任湖南省株洲化工厂企业管理办公室主任助理)
1992.01湖南省委党校科技教研室副主任(其间:1992.02-1994.01挂职任湖南省沅陵县副县长)
1994.09湖南省委党校校长助理
1995.09湖南省委党校副校长
2000.07湖南省委党校常务副校长(正厅长级)
2003.08湖南省委党校常务副校长,湖南行政学院常务副院长(正厅长级)
2004.05湖南省岳阳市委书记
2011.11湖南省委常委、岳阳市委书记
2011.12湖南省委常委、秘书长、省直属机关工作委员会书记
2013.05湖南省委常委、长沙市委书记
2013.06湖南省委常委、长沙市委书记、长沙警备区党委第一书记
2017.07辽宁省委常委、沈阳市委书记
2018.05辽宁省委副书记、沈阳市委书记
2018.07江西省委副书记
2018.08江西省委副书记,省政府党组书记、副省长、代理省长
2018.10江西省委副书记,省政府党组书记、省长
第十九届中央候补委员。
(人民网资料截至2018年10月)